聊城中国运河文化博物馆理事会
1.崔翔
1994.09-1998.07 山东工程学院计算机及应用本科专业学生;
1998.08-2007.09 阳谷县邮电局(后机构改革更名为电信局、网通公司)工作;
2007.09-2009.09 聊城市文化局办公室;
2009.09-2011.12 聊城市文广新局办公室副主任;
2011.12-2019.07 聊城市文广新局办公室主任;
2019.07-2020.01 聊城市文化和旅游局公共服务科科长;
2020.01-2021.10 聊城市文化和旅游局公共服务科科长、一级主任科员;
2021.10-2022.01 聊城市文化和旅游局公共服务科科长、四级调研员(2021年3月经局党组研究兼任人事科科长);
2022.01至今 聊城市文物事业服务中心主任(聊城中国运河文化博物馆馆长、聊城市光岳楼管理服务中心主任)。
2.王庆友
1995年7月到1996年7月 聊城地区博物馆;
1996年7月到2008年12月 聊城市文化局办公室科员、副主任。
2008年12月到2020年6月 聊城市文物事业管理局副局长;
2020年6月至今 聊城市文物事业服务中心副主任。
3.李付兴
1991.8——1998.7 聊城市文物保护管理所
1998.8——2001.12 聊城市光岳楼管理处
2002.1——2009.8 聊城文物事业管理局
2009.9——2021.5 聊城市海源阁图书馆
2021.6至今 聊城市文物事业服务中心
4.安保彬
安保彬,男,1977年7月6日生,
毕业于聊城大学美术学院美术学专业, 现就职于聊城市新闻传媒中心,人力资源部副主任,主任编辑。
5.朱东英
朱东英,女,汉族,1974年6月生,
本科学历,学士学位,现任聊城市文化和旅游局文物古迹与考古科科长。
6.贾新伟
贾新伟,1982年04月出生,《聊城日报》记者,文体旅游部主任。
7.程学红
程学红,女,汉族,1972年8月出生,聊城一中中学高级教师。
8.桑可慧
桑可慧,女,1985年3月出生, 汉族,东昌府区东关民族小学教师。
2003-2007年 山东师范大学文学院学习;
2007-2009年 聊城三名中学教师;
2009年至今 东关民族小学教师。
9.王海红
王海红,女,汉族,1988年5月,聊城市东昌府区梁水镇人民政府科员。